IBAÑEZ DE SAAVEDRA MANUEL
Informe ejecutivo de IBAÑEZ DE SAAVEDRA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE IBAÑEZ DE SAAVEDRA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STUNT BRANDVENTS SL | Apoderado Solidario | 04/10/2017 | |
STUNT OUTSOURCING SERVICES SL | Apoderado Solidario | 05/01/2016 |
VINCULACIONES DE IBAÑEZ DE SAAVEDRA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IBAÑEZ DE SAAVEDRA MANUEL
Empresa: STUNT BRANDVENTS SL
Administrador Mancomunado
- Ibañez De Saavedra Manuel
- STUNT OUTSOURCING SERVICES SL
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36220 , F 193, S 8, H M 650877, I/A 5 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Empresa: STUNT BRANDVENTS SL
Administrador Mancomunado
- DAMERMA 2015 MARKETING Y LOGISTICA SL
- Ibañez De Saavedra Manuel
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36220 , F 192, S 8, H M 650877, I/A 4 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-28
Empresa: STUNT BRANDVENTS SL
Administrador Mancomunado
- Ibañez De Saavedra Manuel
- Peñasco Maldonado David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36220 , F 192, S 8, H M 650877, I/A 4 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-28
Administrador Mancomunado
- Ibañez De Saavedra Manuel
- Peñasco Maldonado David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33916 , F 175, S 8, H M 610354, I/A 5 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-28
Empresa: STUNT BRANDVENTS SL
Administrador Mancomunado
- Ibañez De Saavedra Manuel
- Peñasco Maldonado David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36220 , F 192, S 8, H M 650877, I/A 3 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-28
Administrador Mancomunado
- Ibañez De Saavedra Manuel
- Peñasco Maldonado David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33916 , F 175, S 8, H M 610354, I/A 4 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-28
Empresa: STUNT BRANDVENTS SL
Apoderado Solidario
- Ibañez De Saavedra Manuel
- Peñasco Maldonado David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36220 , F 191, S 8, H M 650877, I/A 2 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-28
Apoderado Solidario
- Ibañez De Saavedra Manuel
- Peñasco Maldonado David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33916 , F 174, S 8, H M 610354, I/A 2 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Información de IBAÑEZ DE SAAVEDRA MANUEL
Mostramos los datos de IBAÑEZ DE SAAVEDRA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IBAÑEZ DE SAAVEDRA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos