HYUN SOO KIM
Informe ejecutivo de HYUN SOO KIM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HYUN SOO KIM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WIB ADVANCE MOBILITY SL | Consejero | 01/08/2019 | 10/03/2022 |
KIA IBERIA SL | Administrador Unico | 23/05/2019 | 12/07/2021 |
VINCULACIONES DE HYUN SOO KIM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HYUN SOO KIM
Empresa: WIB ADVANCE MOBILITY SL
Consejero
- Barreiro Perez- Pardo Jose Manuel
- Hyun Soo Kim
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37378 , F 177, S 8, H M 666417, I/A 10 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-28
Empresa: KIA IBERIA SL
Administrador Unico
- Hyun Soo Kim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41909 , F 1, S 8, H M 318153, I/A 54 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-28
Empresa: WIB ADVANCE MOBILITY SL
Consejero
- Hyun Soo Kim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37378 , F 175, S 8, H M 666417, I/A 5 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-28
Empresa: KIA MOTORS IBERIA SL
Administrador Unico
- Hyun Soo Kim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35578 , F 94, S 8, H M 318153, I/A 46 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-28
Información de HYUN SOO KIM
Mostramos los datos de HYUN SOO KIM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HYUN SOO KIM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos