HURTADO CAMARA VENTURA
Informe ejecutivo de HURTADO CAMARA VENTURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HURTADO CAMARA VENTURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HURTADO-CAMARA SL | Administrador Solidario | 30/12/2008 |
VINCULACIONES DE HURTADO CAMARA VENTURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HURTADO CAMARA VENTURA
Empresa: INMUEBLES HURCAMA SL
Administrador Solidario
- Hurtado Camara Ventura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 105, S 8, H GU 8326, I/A 5 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-19
Empresa: INMUEBLES HURCAMA SL
Administrador Solidario
- Hurtado Camara Angel
- Hurtado Camara Ventura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 101, S 8, H GU 8326, I/A 1 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-19
Empresa: HURTADO-CAMARA SL
Administrador Solidario
- Hurtado Camara Angel
- Hurtado Camara Ventura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 377 , F 106, S 8, H GU 550, I/A 4 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-17-19
Información de HURTADO CAMARA VENTURA
Mostramos los datos de HURTADO CAMARA VENTURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HURTADO CAMARA VENTURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos