HURTADO ALPUENTE MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de HURTADO ALPUENTE MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HURTADO ALPUENTE MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA | Apoderado Mancomunado | 25/07/2024 | |
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA | Apoderado Solidario | 09/07/2024 | |
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA | Apoderado | 25/04/2023 |
VINCULACIONES DE HURTADO ALPUENTE MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HURTADO ALPUENTE MARIA DEL MAR
Empresa: PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Sancho Antonia
- Gil Martinez Maria Belen
- Herrada Muñoz Maria Isabel
- Hurtado Alpuente Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 26325, I/A 236 (25/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-46
Empresa: PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA
Apoderado Solidario
- Garcia Sancho Antonia
- Gil Martinez Maria Belen
- Herrada Muñoz Maria Isabel
- Hurtado Alpuente Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 26325, I/A 235 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-46
Empresa: PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Sancho Antonia
- Gil Martinez Maria Belen
- Hurtado Alpuente Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 26325, I/A 235 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-46
Empresa: PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA
Apoderado
- Hurtado Alpuente Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10824, L 8103, F 159, S 8, H V 26325, I/A 226 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-46
Empresa: PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hurtado Alpuente Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10824, L 8103, F 147, S 8, H V 26325, I/A 214 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-46
Información de HURTADO ALPUENTE MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de HURTADO ALPUENTE MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HURTADO ALPUENTE MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos