HUMBEL ROBERT
Informe ejecutivo de HUMBEL ROBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HUMBEL ROBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIRECT SELLING FRANCHISE MASTER HOLDING ESPAÑA SL | Apoderado | 10/08/2015 | 12/12/2017 |
DIRECT SELLING FRANCHISE MASTER HOLDING ESPAÑA SL | Consejero | 10/10/2014 | 02/10/2017 |
DIRECT SELLING FRANCHISE MASTER HOLDING ESPAÑA SL | Presidente | 27/11/2014 | 02/10/2017 |
VINCULACIONES DE HUMBEL ROBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUMBEL ROBERT
Consejero
- Cassetti Gino
- Humbel Irene Barbara
- Humbel Robert
Presidente
- Humbel Robert
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32721 , F 84, S 8, H M 589007, I/A 4 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-28
Apoderado
- Hernando Guadaño Maria Luz
- Humbel Irene Barbara
- Humbel Robert
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32721 , F 82, S 8, H M 589007, I/A 3 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-28
Consejero Delegado
Presidente
- Humbel Robert
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32721 , F 82, S 8, H M 589007, I/A 2 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-28
Consejero
- Cassetti Gino
- Curridio Lamas Fabricio
- Humbel Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32721 , F 79, S 8, H M 589007, I/A 1 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-28
Información de HUMBEL ROBERT
Mostramos los datos de HUMBEL ROBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUMBEL ROBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos