HUMANES HUMANES INDALECIO
Informe ejecutivo de HUMANES HUMANES INDALECIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE HUMANES HUMANES INDALECIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACIONES ALCAPER SL | Administrador Unico | 01/07/2009 |
VINCULACIONES DE HUMANES HUMANES INDALECIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUMANES HUMANES INDALECIO
Apoderado
- Humanes Humanes Indalecio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4740 , F 72, S 8, H SE 75220, I/A 3 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-41
Empresa: CONSTRUCCIONES MAYGAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Humanes Humanes Indalecio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6191 , F 51, S 8, H SE 9080, I/A 26 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-41
Empresa: HUMANES INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Humanes Humanes Indalecio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3993 , F 48, S 8, H SE 58707, I/A 7 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-41
Empresa: FOMENTO Y DESARROLLO DE PEDRERA SL
Consejero
- Carrasco Rodriguez Carlos
- Gomez Guillen Marcelino
- Humanes Humanes Indalecio
- Montero Vega Francisco Javier
- Segura Mancha Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2960 , F 26, S 8, H SE 34338, I/A 6 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-41
Apoderado
- Humanes Humanes Indalecio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4740 , F 71, S 8, H SE 75220, I/A 2 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-41
Empresa: INSTALACIONES ALCAPER SL
Administrador Unico
- Humanes Humanes Indalecio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4303 , F 23, S 8, H SE 65447, I/A 3 (01/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-41
Información de HUMANES HUMANES INDALECIO
Mostramos los datos de HUMANES HUMANES INDALECIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUMANES HUMANES INDALECIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos