HULKOVSKYY VASYL
Informe ejecutivo de HULKOVSKYY VASYL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HULKOVSKYY VASYL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOLUXE 2016 SL | Administrador Unico | 15/01/2016 | |
AUTOLUXE 2016 SL | Socio Unico | 15/01/2016 | |
ZAPATERIA EL PASSO BENIDORM SL | Socio Unico | 07/05/2015 | |
ZAPATERIA EL PASSO BENIDORM SL | Administrador Unico | 07/05/2015 | |
OBRAS Y CONSTRUCCIONES VASYANK SL | Socio Unico | 23/02/2009 | |
OBRAS Y CONSTRUCCIONES VASYANK SL | Administrador Unico | 23/02/2009 |
VINCULACIONES DE HULKOVSKYY VASYL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HULKOVSKYY VASYL
Empresa: AUTOLUXE 2016 SL
Administrador Unico
- Hulkovskyy Vasyl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3913 , F 155, S 8, H A 148119, I/A 1 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-03
Empresa: AUTOLUXE 2016 SL
Socio Único
- Hulkovskyy Vasyl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3913 , F 155, S 8, H A 148119, I/A 1 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-03
Empresa: ZAPATERIA EL PASSO BENIDORM SL
Administrador Unico
- Hulkovskyy Vasyl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3856 , F 174, S 8, H A 144922, I/A 1 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-03
Empresa: ZAPATERIA EL PASSO BENIDORM SL
Socio Único
- Hulkovskyy Vasyl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3856 , F 174, S 8, H A 144922, I/A 1 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-03
Empresa: OBRAS Y CONSTRUCCIONES VASYANK SL
Administrador Unico
- Hulkovskyy Vasyl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3358 , F 119, S 8, H A 116130, I/A 1 (23/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-03
Empresa: OBRAS Y CONSTRUCCIONES VASYANK SL
Socio Único
- Hulkovskyy Vasyl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3358 , F 119, S 8, H A 116130, I/A 1 (23/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-03
Información de HULKOVSKYY VASYL
Mostramos los datos de HULKOVSKYY VASYL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HULKOVSKYY VASYL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos