HUGUET RAMIA MARIA EUGENIA
Informe ejecutivo de HUGUET RAMIA MARIA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HUGUET RAMIA MARIA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADANIS HOTEL SL | REPR.143 RRM | 11/01/2023 | |
ESCOLA INFANTIL MONTSERRAT SL | Administrador Solidario | 21/10/2022 | |
EMIHU SL | Apoderado Solidario | 13/01/2022 | |
COLLBLANC SEGLE XXI SL | REPR.143 RRM | 19/07/2016 | |
GISPOMAT SL | REPR.143 RRM | 19/11/2015 | |
EMIHU SL | Consejero | 19/11/2015 | |
EMIHU SL | Consejero Delegado | 19/11/2015 |
VINCULACIONES DE HUGUET RAMIA MARIA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUGUET RAMIA MARIA EUGENIA
Empresa: EMIHU SL
Secretario
- Huguet Ramia Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 19401, I/A 21 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-08
Empresa: MADANIS HOTEL SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Huguet Ramia Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48593 , F 108, S 8, H B 589320, I/A 1 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-08
Empresa: ESCOLA INFANTIL MONTSERRAT SL
Administrador Solidario
- Hormaechea Huguet Blanca
- Hormaechea Huguet Marta
- Huguet Ramia Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29164 , F 80, S 8, H B 151343, I/A 3 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-08
Empresa: EMIHU SL
Apoderado Solidario
- Huguet Ramia Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37684 , F 109, S 8, H B 19401, I/A 20 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-08
Empresa: COLLBLANC SEGLE XXI SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Huguet Ramia Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33235 , F 94, S 8, H B 226879, I/A 8 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-08
Empresa: COLLBLANC SEGLE XXI SL
Consejero Delegado
- Huguet Ramia Maria Eugenia
Consejero
- Hormaechea Huguet Marta
- Huguet Ramia Josep Maria
- Huguet Ramia Maria Eugenia
- Huguet Ricos Carla
Presidente
Secretario
- Huguet Ramia Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33235 , F 94, S 8, H B 226879, I/A 8 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-08
Empresa: COLLBLANC SEGLE XXI SL
Consejero Delegado
- Huguet Ramia Maria Eugenia
Consejero
- Hormaechea Huguet Marta
- Huguet Ramia Josep Maria
- Huguet Ramia Maria Eugenia
- Huguet Ricos Carla
Presidente
Secretario
- Huguet Ramia Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33235 , F 93, S 8, H B 226879, I/A 6 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-08
Empresa: COLLBLANC SEGLE XXI SL
Administrador
- Huguet Ramia Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33235 , F 93, S 8, H B 226879, I/A 6 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-08
Empresa: EMIHU SL
Consejero Delegado
- Huguet Ramia Maria Eugenia
Consejero
- Hormaechea Huguet Marta
- Huguet Ramia Josep Maria
- Huguet Ramia Maria Eugenia
- Huguet Ricos Carla
Presidente
Secretario
- Huguet Ramia Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31397 , F 169, S 8, H B 19401, I/A 17 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-08
Empresa: EMIHU SL
Administrador
- Huguet Ramia Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31397 , F 169, S 8, H B 19401, I/A 17 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-08
VER MAS ACTOS
Información de HUGUET RAMIA MARIA EUGENIA
Mostramos los datos de HUGUET RAMIA MARIA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUGUET RAMIA MARIA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos