HUGHES WILLIAM ROBERT
Informe ejecutivo de HUGHES WILLIAM ROBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HUGHES WILLIAM ROBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFORMATION BUILDERS IBERICA SA | Presidente | 09/03/2021 | 21/06/2024 |
INFORMATION BUILDERS IBERICA SA | Apoderado Solidario | 18/05/2021 | 21/06/2024 |
INFORMATION BUILDERS IBERICA SA | Consejero | 09/03/2021 | 21/06/2024 |
DATASYNAPSE HISPANIA SL | Administrador Unico | 24/11/2011 | 21/02/2013 |
VINCULACIONES DE HUGHES WILLIAM ROBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUGHES WILLIAM ROBERT
Empresa: INFORMATION BUILDERS IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Carmona Toscano Rafael
- Guenancia Bernard Jacques Georges
- Hughes William Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 77037, I/A 66 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
Empresa: INFORMATION BUILDERS IBERICA SA
Consejero
- Carmona Toscano Rafael
- Guenancia Bernard Jacques Georges
- Hughes William Robert
Presidente
- Hughes William Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 77037, I/A 66 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
Empresa: INFORMATION BUILDERS IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Anichebe Joseph
- Carmona Toscano Rafael
- Guenancia Bernard Jacques Georges
- Hughes William Robert
- Kolar Alexander Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20399 , F 52, S 8, H M 77037, I/A 58 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
Empresa: INFORMATION BUILDERS IBERICA SA
Consejero
- Carmona Toscano Rafael
- Guenancia Bernard Jacques Georges
- Hughes William Robert
Presidente
- Hughes William Robert
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20399 , F 52, S 8, H M 77037, I/A 57 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-28
Empresa: DATASYNAPSE HISPANIA SL
Administrador Unico
- Hughes William Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22926 , F 43, S 8, H M 410588, I/A 7 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-28
Empresa: DATASYNAPSE HISPANIA SL
Administrador Unico
- Hughes William Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22926 , F 42, S 8, H M 410588, I/A 5 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-28
Información de HUGHES WILLIAM ROBERT
Mostramos los datos de HUGHES WILLIAM ROBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUGHES WILLIAM ROBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos