HUGHES KEVIN JAMES
Informe ejecutivo de HUGHES KEVIN JAMES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HUGHES KEVIN JAMES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 04/07/2019 | 21/01/2021 |
ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ESPAÑA SL | Administrador Unico | 06/11/2018 | 04/07/2019 |
VINCULACIONES DE HUGHES KEVIN JAMES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUGHES KEVIN JAMES
Administrador Solidario
- Hughes Kevin James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37929 , F 160, S 8, H M 675392, I/A 7 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-28
Administrador Solidario
- Fernandez Perez Maria Azucena
- Hughes Kevin James
- Thoma Beatrix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37929 , F 160, S 8, H M 675392, I/A 6 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-28
Administrador Unico
- Hughes Kevin James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37929 , F 160, S 8, H M 675392, I/A 6 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-28
Empresa: ARNISTON INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Hughes Kevin James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37929 , F 157, S 8, H M 675392, I/A 4 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-28
Información de HUGHES KEVIN JAMES
Mostramos los datos de HUGHES KEVIN JAMES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUGHES KEVIN JAMES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos