HUESCA AGUSTI RAQUEL
Informe ejecutivo de HUESCA AGUSTI RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HUESCA AGUSTI RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUVIRA LEVANTINA SL | Socio Unico | 02/01/2020 | |
SUVIRA LEVANTINA SL | Administrador Unico | 02/01/2020 |
VINCULACIONES DE HUESCA AGUSTI RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUESCA AGUSTI RAQUEL
Empresa: SUVIRA LEVANTINA SL
Administrador Unico
- Huesca Agusti Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10498, L 7779, F 7, S 8, H V 181909, I/A 3 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-46
Empresa: SUVIRA LEVANTINA SL
Administrador Solidario
- Huesca Agusti Raquel
- Vidal Cuñat Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10498, L 7779, F 7, S 8, H V 181909, I/A 3 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-46
Empresa: SUVIRA LEVANTINA SL
Socio Único
- Huesca Agusti Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10498, L 7779, F 7, S 8, H V 181909, I/A 3 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-46
Empresa: SUVIRA LEVANTINA SL
Administrador Solidario
- Huesca Agusti Raquel
- Vidal Cuñat Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10498, L 7779, F 7, S 8, H V 181909, I/A 2 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-46
Empresa: NICETOR OBRAS Y SERVICIOS SL
Liquidador Unico
- Huesca Agusti Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5804, L 3111, F 123, S 8, H V 54616, I/A 6 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-46
Empresa: NICETOR OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Huesca Agusti Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5804, L 3111, F 123, S 8, H V 54616, I/A 6 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-46
Empresa: A3A2 CONTABILIDAD SL
Administrador Unico
- Huesca Agusti Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5804, L 3111, F 122, S 8, H V 54616, I/A 5 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-46
Información de HUESCA AGUSTI RAQUEL
Mostramos los datos de HUESCA AGUSTI RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUESCA AGUSTI RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos