HUERTAS MORALES DE SETIEN LAURA
Informe ejecutivo de HUERTAS MORALES DE SETIEN LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HUERTAS MORALES DE SETIEN LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LINEA DE FUEGO SL | Liquidador | 24/01/2017 | |
AIDASA SL | Administrador Unico | 29/08/2013 | |
WEBINPRISE SL | Administrador Unico | 26/06/2013 |
VINCULACIONES DE HUERTAS MORALES DE SETIEN LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUERTAS MORALES DE SETIEN LAURA
Empresa: LINEA DE FUEGO SL
Liquidador
- Huertas Morales De Setien Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 153, S 8, H M 24460, I/A 7 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-28
Empresa: LINEA DE FUEGO SL
Administrador Unico
- Huertas Morales De Setien Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 153, S 8, H M 24460, I/A 7 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-28
Empresa: AIDASA SL
Administrador Unico
- Huertas Morales De Setien Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2398 , F 165, S 8, H M 42070, I/A 3 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-28
Empresa: WEBINPRISE SL
Administrador Unico
- Huertas Morales De Setien Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15584 , F 47, S 8, H M 262361, I/A 5 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-28
Empresa: LINEA DE FUEGO SL
Administrador Unico
- Huertas Morales De Setien Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 134, S 8, H M 24460, I/A 6 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-28
Empresa: LINEA DE FUEGO SL
Administrador Unico
- Huertas Morales De Setien Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 134, S 8, H M 24460, I/A 5 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-28
Empresa: WEBINPRISE SL
Administrador Unico
- Huertas Morales De Setien Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15584 , F 47, S 8, H M 262361, I/A 4 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-28
Empresa: WEBINPRISE SL
Administrador Unico
- Huertas Morales De Setien Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15584 , F 46, S 8, H M 262361, I/A 3 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-28
Información de HUERTAS MORALES DE SETIEN LAURA
Mostramos los datos de HUERTAS MORALES DE SETIEN LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUERTAS MORALES DE SETIEN LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos