HUERTAS LINARES ENRIQUE JOSE
Informe ejecutivo de HUERTAS LINARES ENRIQUE JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HUERTAS LINARES ENRIQUE JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSERVAS HUERTAS SA | Administrador Unico | 26/08/2021 | |
PATRIMONIO E INVERSIONES 2015 SL | Administrador Unico | 22/09/2016 | |
CONSERVAS DEL ALAMO SL | Administrador Unico | 18/05/2016 | |
CONSERVAS HUERTAS DE MALAGON SL | Administrador Unico | 02/12/2014 |
VINCULACIONES DE HUERTAS LINARES ENRIQUE JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUERTAS LINARES ENRIQUE JOSE
Empresa: CONSERVAS HUERTAS SA
Administrador Unico
- Huertas Linares Enrique Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 374 , F 53, S 8, H CR 2349, I/A 14 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-170-13
Empresa: CONSERVAS HUERTAS SA
Administrador Unico
- Huertas Linares Enrique Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 374 , F 53, S 8, H CR 2349, I/A 14 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-170-13
Empresa: PATRIMONIO E INVERSIONES 2015 SL
Administrador Unico
- Huertas Linares Enrique Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 139, S 8, H CR 28402, I/A 1 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-13
Empresa: CONSERVAS HUERTAS SA
Administrador Unico
- Huertas Linares Enrique Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 374 , F 52, S 8, H CR 2349, I/A 11 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-13
Empresa: CONSERVAS HUERTAS SA
Administrador Unico
- Huertas Linares Enrique Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 374 , F 52, S 8, H CR 2349, I/A 11 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-13
Empresa: CONSERVAS DEL ALAMO SL
Administrador Unico
- Huertas Linares Enrique Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 418 , F 119, S 8, H CR 16461, I/A 5 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-13
Empresa: CONSERVAS DEL ALAMO SL
Administrador Solidario
- Huertas Del Alamo Alfonso
- Huertas Linares Enrique Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 418 , F 119, S 8, H CR 16461, I/A 5 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-13
Empresa: CONSERVAS HUERTAS DE MALAGON SL
Administrador Unico
- Huertas Linares Enrique Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 25, S 8, H CR 24049, I/A 1 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-13
Empresa: CONSERVAS HUERTAS SA
Administrador Unico
- Huertas Linares Enrique Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 374 , F 52, S 8, H CR 2349, I/A 10 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-13
Empresa: CONSERVAS HUERTAS SA
Administrador Solidario
- Huertas Del Alamo Alfonso
- Huertas Linares Enrique Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 374 , F 52, S 8, H CR 2349, I/A 10 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-13
Información de HUERTAS LINARES ENRIQUE JOSE
Mostramos los datos de HUERTAS LINARES ENRIQUE JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUERTAS LINARES ENRIQUE JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos