HUERTAS FRUTOS RICARDO
Informe ejecutivo de HUERTAS FRUTOS RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HUERTAS FRUTOS RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIDASA SL | Administrador Unico | 29/08/2013 | |
WEBINPRISE SL | Administrador Unico | 30/08/2012 | 26/06/2013 |
LINEA DE FUEGO SL | Administrador Unico | 30/08/2012 | 03/05/2013 |
VINCULACIONES DE HUERTAS FRUTOS RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUERTAS FRUTOS RICARDO
Empresa: AIDASA SL
Administrador Unico
- Huertas Frutos Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2398 , F 165, S 8, H M 42070, I/A 3 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-28
Empresa: WEBINPRISE SL
Administrador Unico
- Huertas Frutos Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15584 , F 47, S 8, H M 262361, I/A 5 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-28
Empresa: LINEA DE FUEGO SL
Administrador Unico
- Huertas Frutos Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 134, S 8, H M 24460, I/A 6 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-28
Empresa: LINEA DE FUEGO SL
Administrador Unico
- Huertas Frutos Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 134, S 8, H M 24460, I/A 5 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-28
Empresa: WEBINPRISE SL
Administrador Unico
- Huertas Frutos Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15584 , F 47, S 8, H M 262361, I/A 4 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-28
Información de HUERTAS FRUTOS RICARDO
Mostramos los datos de HUERTAS FRUTOS RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUERTAS FRUTOS RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos