HUERTA QUIROGA SONIA
Informe ejecutivo de HUERTA QUIROGA SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HUERTA QUIROGA SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAMIRO OLIAS PROMOTORA SL | Liquidador | 18/05/2021 |
VINCULACIONES DE HUERTA QUIROGA SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUERTA QUIROGA SONIA
Administrador Unico
- Huerta Quiroga Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40147 , F 63, S 8, H M 713465, I/A 3 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-28
Empresa: RAMIRO OLIAS PROMOTORA SL
Liquidador
- Huerta Quiroga Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19870 , F 99, S 8, H M 350119, I/A 6 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
Empresa: RAMIRO OLIAS PROMOTORA SL
Administrador Unico
- Huerta Quiroga Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19870 , F 99, S 8, H M 350119, I/A 6 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
Administrador Unico
- Huerta Quiroga Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40147 , F 61, S 8, H M 713465, I/A 1 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-28
Empresa: HUERTA E HIJOS SL
Administrador Solidario
- Huerta Quiroga Francisco
- Huerta Quiroga Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4874 , F 192, S 8, H M 80066, I/A 4 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-28
Empresa: RAMIRO OLIAS PROMOTORA SL
Administrador Unico
- Huerta Quiroga Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19870 , F 99, S 8, H M 350119, I/A 5 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-28
Información de HUERTA QUIROGA SONIA
Mostramos los datos de HUERTA QUIROGA SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUERTA QUIROGA SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos