HUERTA NICOLAS RAQUEL
Informe ejecutivo de HUERTA NICOLAS RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HUERTA NICOLAS RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIVE LINK 2005 SL | Administrador Unico | 03/01/2012 | 26/11/2013 |
FIVE LINK 2005 SL | Consejero | 29/12/2011 |
VINCULACIONES DE HUERTA NICOLAS RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUERTA NICOLAS RAQUEL
Empresa: FIVE LINK 2005 SL
Administrador Unico
- Huerta Nicolas Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22316 , F 14, S 8, H M 398416, I/A 5 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-28
Empresa: FIVE LINK 2005 SL
Administrador Unico
- Huerta Nicolas Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22316 , F 14, S 8, H M 398416, I/A 4 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-28
Empresa: FIVE LINK 2005 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Huerta Nicolas Javier
- Huerta Nicolas Jesus
- Huerta Nicolas Rafael
- Huerta Nicolas Raquel
- Huerta Nicolas Susana
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22316 , F 13, S 8, H M 398416, I/A 3 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-8-28
Información de HUERTA NICOLAS RAQUEL
Mostramos los datos de HUERTA NICOLAS RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUERTA NICOLAS RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos