HUERTA MARTINEZ JUAN JOSE
Informe ejecutivo de HUERTA MARTINEZ JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HUERTA MARTINEZ JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SR. LOBO AUDIOVISUAL SL | Administrador Unico | 25/08/2011 | |
SR. LOBO AUDIOVISUAL SL | Apoderado Solidario | 07/02/2011 |
VINCULACIONES DE HUERTA MARTINEZ JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUERTA MARTINEZ JUAN JOSE
Empresa: PRIORIZA LEVANTE SL
Administrador Unico
- Huerta Martinez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9210, L 6493, F 77, S 8, H V 139793, I/A 4 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-46
Empresa: PRIORIZA LEVANTE SL
Administrador Unico
- Huerta Martinez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9210, L 6493, F 77, S 8, H V 139793, I/A 3 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-46
Empresa: SR. LOBO AUDIOVISUAL SL
Administrador Unico
- Huerta Martinez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9276, L 6558, F 115, S 8, H V 142002, I/A 3 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-46
Empresa: SR. LOBO AUDIOVISUAL SL
Apoderado Solidario
- Huerta Martinez Juan Jose
- Martinez Cuenca Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9276, L 6558, F 114, S 8, H V 142002, I/A 2 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-46
Empresa: PROMOCIONES CRISA LEVANTE SL
Administrador Unico
- Huerta Martinez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8134, L 5427, F 28, S 8, H V 104210, I/A 2 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-46
Información de HUERTA MARTINEZ JUAN JOSE
Mostramos los datos de HUERTA MARTINEZ JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUERTA MARTINEZ JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos