HUERTA BALLESTEROS PABLO
Informe ejecutivo de HUERTA BALLESTEROS PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HUERTA BALLESTEROS PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLUEBIRD NEEDLES SL | Administrador Unico | 09/03/2020 | |
NUCLEAR WHITE INKS SL | Administrador Unico | 27/02/2020 |
VINCULACIONES DE HUERTA BALLESTEROS PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUERTA BALLESTEROS PABLO
Empresa: BLUEBIRD NEEDLES SL
Administrador Unico
- Huerta Ballesteros Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37423 , F 161, S 8, H M 667137, I/A 2 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-28
Empresa: NUCLEAR WHITE INKS SL
Administrador Unico
- Huerta Ballesteros Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40193 , F 180, S 8, H M 714218, I/A 1 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-28
Empresa: WORLD WIDE SENSE SL
Administrador Mancomunado
- Huerta Ballesteros Pablo
- Jimenez Hernandez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29466 , F 75, S 8, H M 530383, I/A 2 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-28
Empresa: WORLD WIDE SENSE SL
Administrador Mancomunado
- Huerta Ballesteros Pablo
- Jimenez Hernandez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29466 , F 172, S 8, H M 530383, I/A 1 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-28
Información de HUERTA BALLESTEROS PABLO
Mostramos los datos de HUERTA BALLESTEROS PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUERTA BALLESTEROS PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos