HUERGO NUÑO DEMETRIO
Informe ejecutivo de HUERGO NUÑO DEMETRIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HUERGO NUÑO DEMETRIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACIONES FERNANDO RODRIGUEZ SL | Administrador Solidario | 29/06/2023 | 16/05/2024 |
INSTALACIONES FERNANDO RODRIGUEZ SL | Administrador Unico | 09/03/2022 | 09/06/2023 |
INSTALACIONES FERNANDO RODRIGUEZ SL | Administrador Solidario | 09/03/2022 |
VINCULACIONES DE HUERGO NUÑO DEMETRIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUERGO NUÑO DEMETRIO
Empresa: INSTALACIONES FERNANDO RODRIGUEZ SL
Administrador Solidario
- Huergo Nuño Demetrio
- Huergo Prado Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 26886, I/A 9 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-33
Empresa: INSTALACIONES FERNANDO RODRIGUEZ SL
Administrador Solidario
- Huergo Nuño Demetrio
- Huergo Prado Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2985 , F 157, S 8, H AS 26886, I/A 8 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-33
Empresa: INSTALACIONES FERNANDO RODRIGUEZ SL
Administrador Unico
- Huergo Nuño Demetrio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2985 , F 157, S 8, H AS 26886, I/A 7 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-33
Empresa: INSTALACIONES FERNANDO RODRIGUEZ SL
Administrador Unico
- Huergo Nuño Demetrio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2985 , F 156, S 8, H AS 26886, I/A 6 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-33
Empresa: INSTALACIONES FERNANDO RODRIGUEZ SL
Administrador Solidario
- Huergo Nuño Demetrio
- Rodriguez Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2985 , F 156, S 8, H AS 26886, I/A 6 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-33
Información de HUERGO NUÑO DEMETRIO
Mostramos los datos de HUERGO NUÑO DEMETRIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUERGO NUÑO DEMETRIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos