HUELVES CRUZ PEDRO LUIS
Informe ejecutivo de HUELVES CRUZ PEDRO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HUELVES CRUZ PEDRO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HAWKEYE MANAGEMENT SERVICES SL | Socio Unico | 22/07/2015 | |
HAWKEYE MANAGEMENT SERVICES SL | Administrador Unico | 22/07/2015 | |
OPERATIVE-TRADE SL | Administrador Solidario | 11/07/2013 | |
PROFESSIONAL TENIS & PADEL SERVICES SL | Administrador Unico | 20/08/2010 |
VINCULACIONES DE HUELVES CRUZ PEDRO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUELVES CRUZ PEDRO LUIS
Empresa: ADVANTAGE TENNIS & PADDLE SL
Liquidador Solidario
- Huelves Cruz Pedro Luis
- Sancha Lopez De Haro Francisco Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22554 , F 101, S 8, H M 403168, I/A 4 (12/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-28
Empresa: ADVANTAGE TENNIS & PADDLE SL
Liquidador Solidario
- Huelves Cruz Pedro Luis
- Sancha Lopez De Haro Francisco Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22554 , F 100, S 8, H M 403168, I/A 3 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-28
Empresa: ADVANTAGE TENNIS & PADDLE SL
Administrador Solidario
- Huelves Cruz Pedro Luis
- Sancha Lopez De Haro Francisco Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22554 , F 100, S 8, H M 403168, I/A 3 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-28
Empresa: HAWKEYE MANAGEMENT SERVICES SL
Administrador Unico
- Huelves Cruz Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33698 , F 142, S 8, H M 606631, I/A 1 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-28
Empresa: HAWKEYE MANAGEMENT SERVICES SL
Socio Único
- Huelves Cruz Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33698 , F 142, S 8, H M 606631, I/A 1 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-28
Empresa: OPERATIVE-TRADE SL
Administrador Solidario
- Huelves Cruz Pedro Luis
- Sancha Lopez De Haro Francisco Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31193 , F 63, S 8, H M 561447, I/A 2 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-28
Administrador Unico
- Huelves Cruz Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27996 , F 158, S 8, H M 504536, I/A 1 (20/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-28
Información de HUELVES CRUZ PEDRO LUIS
Mostramos los datos de HUELVES CRUZ PEDRO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUELVES CRUZ PEDRO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos