HUELMO DE LUNA DAVID PEDRO
Informe ejecutivo de HUELMO DE LUNA DAVID PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HUELMO DE LUNA DAVID PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUITARRAS DE LUNA SL | Administrador Unico | 16/05/2017 | 24/01/2024 |
GUITARRAS DE LUNA SL | Liquidador | 24/01/2024 | 24/01/2024 |
ARTESANIA MUSICAL EN MADERA SL | Administrador Solidario | 05/04/2016 | 24/01/2017 |
VINCULACIONES DE HUELMO DE LUNA DAVID PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUELMO DE LUNA DAVID PEDRO
Empresa: GUITARRAS DE LUNA SL
Liquidador
- Huelmo De Luna David Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35939 , F 212, S 8, H M 645744, I/A 2 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-28
Empresa: GUITARRAS DE LUNA SL
Administrador Unico
- Huelmo De Luna David Pedro
Liquidador
- Huelmo De Luna David Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35939 , F 212, S 8, H M 645744, I/A 2 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-28
Empresa: GUITARRAS DE LUNA SL
Administrador Unico
- Huelmo De Luna David Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35939 , F 210, S 8, H M 645744, I/A 1 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-28
Empresa: ARTESANIA MUSICAL EN MADERA SL
Administrador Solidario
- Gil Rego Jose Luis
- Huelmo De Luna David Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34566 , F 202, S 8, H M 621854, I/A 2 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-28
Empresa: ARTESANIA MUSICAL EN MADERA SL
Administrador Solidario
- Gil Rego Jose Luis
- Huelmo De Luna David Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34566 , F 201, S 8, H M 621854, I/A 1 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-28
Información de HUELMO DE LUNA DAVID PEDRO
Mostramos los datos de HUELMO DE LUNA DAVID PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUELMO DE LUNA DAVID PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos