HUELAMO GRACIA JULIO
Informe ejecutivo de HUELAMO GRACIA JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HUELAMO GRACIA JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BERGELMIR SL | Socio Unico | 16/07/2024 | |
BERGELMIR SL | Administrador Unico | 16/07/2024 | |
THE URBAN ROOSTERS TECNOLOGIES SL | Apoderado | 06/05/2022 | |
VAMPIR3 ESPORTS SL | Vicesecretario No Consejero | 15/02/2021 |
VINCULACIONES DE HUELAMO GRACIA JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUELAMO GRACIA JULIO
Empresa: BERGELMIR SL
Administrador Unico
- Huelamo Gracia Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828666, I/A 1 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-28
Empresa: BERGELMIR SL
Socio Único
- Huelamo Gracia Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828666, I/A 1 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-28
Empresa: THE URBAN ROOSTERS TECNOLOGIES SL
Secretario No Consejero
- Huelamo Gracia Julio
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 16300, I/A 15 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-26
Empresa: DENEXUS TECH SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Castellano Jimenez Gonzalo
- Huelamo Gracia Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40835 , F 38, S 8, H M 724416, I/A 6 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Empresa: THE URBAN ROOSTERS TECNOLOGIES SL
Apoderado
- Huelamo Gracia Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 822 , F 118, S 8, H LO 16300, I/A 10 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-26
Empresa: THE URBAN ROOSTERS TECNOLOGIES SL
Secretario No Consejero
- Huelamo Gracia Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 788 , F 49, S 8, H LO 16300, I/A 7 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-26
Empresa: VAMPIR3 ESPORTS SL
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
- Huelamo Gracia Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41434 , F 100, S 8, H M 734217, I/A 1 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Empresa: DENEXUS TECH SL
Apoderado Solidario
- Castellano Jimenez Gonzalo
- Gonzalez Haba Poggio Manuel
- Herreros Herrera Mario
- Huelamo Gracia Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40835 , F 33, S 8, H M 724416, I/A 2 (20/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-28
Información de HUELAMO GRACIA JULIO
Mostramos los datos de HUELAMO GRACIA JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUELAMO GRACIA JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos