HUELAMO CASTILLO ANTONIO
Informe ejecutivo de HUELAMO CASTILLO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HUELAMO CASTILLO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FISH & CHIPS PORTALS SL | Apoderado | 15/06/2015 | |
CASTILLO DE HUELAMO 2011 SL | Administrador Unico | 30/11/2011 | |
CALVIA PROPERTY MANAGEMENT SL | Administrador Solidario | 26/11/2011 |
VINCULACIONES DE HUELAMO CASTILLO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUELAMO CASTILLO ANTONIO
Empresa: FISH & CHIPS PORTALS SL
Administrador Unico
- Huelamo Castillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2612 , F 141, S 8, H PM 76269, I/A 5 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-07
Empresa: FISH & CHIPS PORTALS SL
Administrador Unico
- Huelamo Castillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2612 , F 141, S 8, H PM 76269, I/A 4 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-07
Empresa: FISH & CHIPS PORTALS SL
Administrador Solidario
- Harder Thomas Philip
- Huelamo Castillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2612 , F 141, S 8, H PM 76269, I/A 4 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-07
Empresa: FISH & CHIPS PORTALS SL
Administrador Solidario
- Harder Thomas Philip
- Huelamo Castillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2612 , F 141, S 8, H PM 76269, I/A 3 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-07
Empresa: FISH & CHIPS PORTALS SL
Apoderado
- Huelamo Castillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2612 , F 140, S 8, H PM 76269, I/A 2 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-07
Empresa: CASTILLO DE HUELAMO 2011 SL
Administrador Unico
- Huelamo Castillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 119, S 8, H PM 68554, I/A 1 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-07
Empresa: TONY HUELAMO SL
Administrador Solidario
- Huelamo Castillo Antonio
- Quintas Fox Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1578 , F 111, S 8, H PM 29633, I/A 5 (26/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-07
Empresa: TONY HUELAMO SL
Administrador Unico
- Huelamo Castillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1578 , F 111, S 8, H PM 29633, I/A 5 (26/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-07
Información de HUELAMO CASTILLO ANTONIO
Mostramos los datos de HUELAMO CASTILLO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUELAMO CASTILLO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos