HUBERT PIERE JOSEPH F FRAITURE
Informe ejecutivo de HUBERT PIERE JOSEPH F FRAITURE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HUBERT PIERE JOSEPH F FRAITURE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OWENS CORNING FIBERGLAS ESPAÑA SL | Apoderado | 28/06/2017 | |
OWENS CORNING FIBERGLAS ESPAÑA SL | Apoderado | 26/10/2016 | |
OWENS CORNING FIBERGLAS ESPAÑA SL | Apoderado | 16/06/2011 | 26/10/2016 |
OWENS CORNING FIBERGLAS ESPAÑA SL | Apoderado | 01/10/2010 |
VINCULACIONES DE HUBERT PIERE JOSEPH F FRAITURE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUBERT PIERE JOSEPH F FRAITURE
Empresa: OWENS CORNING FIBERGLAS ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arielle Vander Perren
- Hubert Piere Joseph F Fraiture
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45626 , F 84, S 8, H B 22488, I/A 110 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-08
Empresa: OWENS CORNING FIBERGLAS ESPAÑA SL
Apoderado
- Hubert Piere Joseph F Fraiture
- Hubert Piere Joseph F Fraiture
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42684 , F 160, S 8, H B 22488, I/A 105 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-08
Empresa: OWENS CORNING FIBERGLAS ESPAÑA SL
Apoderado
- Ferre Canet David
- Hubert Piere Joseph F Fraiture
- Porta Juste Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40140 , F 70, S 8, H B 22488, I/A 93 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-08
Empresa: OWENS CORNING FIBERGLAS ESPAÑA SL
Apoderado
- Denis Maricq
- Hubert Piere Joseph F Fraiture
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40140 , F 69, S 8, H B 22488, I/A 90 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-198-08
Información de HUBERT PIERE JOSEPH F FRAITURE
Mostramos los datos de HUBERT PIERE JOSEPH F FRAITURE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUBERT PIERE JOSEPH F FRAITURE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos