HUBENSTEINER MICHAEL
Informe ejecutivo de HUBENSTEINER MICHAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HUBENSTEINER MICHAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KELVION THERMAL SOLUTIONS SA | Apoderado Mancomunado | 11/05/2011 | 24/06/2021 |
KELVION THERMAL SOLUTIONS SA | Apoderado | 11/05/2012 | 24/06/2021 |
KELVION THERMAL SOLUTIONS SA | Vicepresidente | 11/05/2012 | 05/06/2014 |
KELVION THERMAL SOLUTIONS SA | Consejero | 11/05/2012 | 05/06/2014 |
KELVION THERMAL SOLUTIONS SA | Vicepresidente | 11/05/2011 | 11/05/2012 |
KELVION THERMAL SOLUTIONS SA | Consejero | 11/05/2011 | 11/05/2012 |
VINCULACIONES DE HUBENSTEINER MICHAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUBENSTEINER MICHAEL
Empresa: KELVION THERMAL SOLUTIONS SA
Apoderado Mancomunado
- Felpeto Rebon Rafael
- Hubensteiner Michael
Apoderado
- Felpeto Rebon Rafael
- Hubensteiner Michael
- Merino Antiguedad Jose Maria
- Sancho Magarzo Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5701 , F 151, S 8, H BI 3396,A , I/ 109 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-125-48
Empresa: GEA HEAT EXCHANGERS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981 , F 49, S 8, H BI 3396,A , I/ 85 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-48
Empresa: GEA IBERICA SA
Apoderado
- Andersen Michael
- Hubensteiner Michael
- Recio San Pedro Ramon
Consejero
- Andersen Michael
- Hubensteiner Michael
- Recio San Pedro Ramon
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Hubensteiner Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981 , F 45, S 8, H BI 3396,A , I/ 79 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-48
Empresa: GEA IBERICA SA
Consejero
- Hubensteiner Michael
- Recio San Pedro Ramon
- Siebert Jan
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Hubensteiner Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981 , F 45, S 8, H BI 3396,A , I/ 79 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-48
Empresa: GEA IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Hubensteiner Michael
- Recio San Pedro Ramon
Consejero
- Hubensteiner Michael
- Recio San Pedro Ramon
- Siebert Jan
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Hubensteiner Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981 , F 34, S 8, H BI 3396,A , I/ 73 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-48
Información de HUBENSTEINER MICHAEL
Mostramos los datos de HUBENSTEINER MICHAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUBENSTEINER MICHAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos