HUA BU
Informe ejecutivo de HUA BU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HUA BU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAINIAO SPAIN SL | Administrador Unico | 14/06/2022 | 12/04/2023 |
ECOXPRESS SOLUCIONES Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 30/03/2023 | |
ECOMOTION SOLUCIONES Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 06/07/2022 | 09/03/2023 |
VINCULACIONES DE HUA BU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUA BU
Empresa: CAINIAO SPAIN SL
Administrador Unico
- Hua Bu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42221 , F 174, S 8, H M 747472, I/A 4 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-28
Empresa: ECOXPRESS SOLUCIONES Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Hua Bu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37506 , F 84, S 8, H M 668591, I/A 9 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Empresa: ECOMOTION SOLUCIONES Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Hua Bu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38620 , F 125, S 8, H M 686823, I/A 8 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
Empresa: ECOMOTION SOLUCIONES Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Hua Bu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38620 , F 123, S 8, H M 686823, I/A 5 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Empresa: CAINIAO SPAIN SL
Administrador Unico
- Hua Bu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42221 , F 173, S 8, H M 747472, I/A 3 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-28
Información de HUA BU
Mostramos los datos de HUA BU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUA BU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos