HU XIYANG
Informe ejecutivo de HU XIYANG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HU XIYANG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APARADOS YANG 168 SL | Socio Unico | 14/02/2022 | |
APARADOS YANG 168 SL | Administrador Unico | 14/02/2022 | |
CHIARA RISTORANTE SL | Administrador Unico | 26/05/2015 |
VINCULACIONES DE HU XIYANG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HU XIYANG
Empresa: APARADOS YANG 168 SL
Administrador Unico
- Hu Xiyang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4447 , F 186, S 8, H A 178391, I/A 1 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-03
Empresa: APARADOS YANG 168 SL
Socio Único
- Hu Xiyang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4447 , F 186, S 8, H A 178391, I/A 1 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-03
Empresa: RESTAURANTE UNO MAS UNO SL
Administrador Unico
- Hu Xiyang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3939 , F 93, S 8, H A 149603, I/A 3 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-168-03
Empresa: RESTAURANTE UNO MAS UNO SL
Administrador Unico
- Hu Xiyang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3939 , F 92, S 8, H A 149603, I/A 1 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-03
Empresa: CHIARA RISTORANTE SL
Administrador Unico
- Hu Xiyang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3860 , F 88, S 8, H A 145112, I/A 2 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-03
Información de HU XIYANG
Mostramos los datos de HU XIYANG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HU XIYANG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos