HU HONGZUO
Informe ejecutivo de HU HONGZUO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HU HONGZUO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STARCHARGER SL | Apoderado Solidario | 05/09/2024 | |
AUTOEUROASIA SL | Administrador Solidario | 20/03/2024 | |
SPA PARTS SL | Apoderado | 05/03/2019 | |
168 LOOK CAR SL | Administrador Unico | 23/10/2014 | |
TALLER WENZHOU SL | Administrador Solidario | 19/02/2014 |
VINCULACIONES DE HU HONGZUO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HU HONGZUO
Empresa: STARCHARGER SL
Apoderado Solidario
- Hu Hongzuo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 827615, I/A 2 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-28
Empresa: AUTOEUROASIA SL
Administrador Solidario
- Hu Hongzuo
- Zhou Jiqiang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46625 , F 160, S 8, H M 818525, I/A 1 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-28
Empresa: ALIMENTACION SEVISA SL
Administrador Unico
- Hu Hongzuo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35366 , F 14, S 8, H M 635774, I/A 3 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28
Empresa: AUTOMOVILES WENZHOU OCASION SL
Apoderado
- Hu Hongzuo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38819 , F 107, S 8, H M 690053, I/A 2 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-28
Empresa: ALIMENTACION SEVISA SL
Administrador Unico
- Hu Hongzuo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35366 , F 13, S 8, H M 635774, I/A 2 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-28
Empresa: 168 LOOK CAR SL
Administrador Unico
- Hu Hongzuo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32783 , F 21, S 8, H M 590079, I/A 1 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-28
Empresa: TALLER WENZHOU SL
Administrador Solidario
- Hu Hongzuo
- Zhou Jiqiang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31949 , F 103, S 8, H M 575007, I/A 1 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Información de HU HONGZUO
Mostramos los datos de HU HONGZUO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HU HONGZUO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos