HOUPLINE AMELIE
Informe ejecutivo de HOUPLINE AMELIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HOUPLINE AMELIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORTICHE ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 16/07/2021 | 29/06/2023 |
LANDING ZONE PRODUCTION SL | Administrador Solidario | 02/10/2013 | 17/04/2019 |
VINCULACIONES DE HOUPLINE AMELIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HOUPLINE AMELIE
Empresa: FORTICHE ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Houpline Amelie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2246 , F 186, S 8, H GC 57236, I/A 3 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-35
Empresa: FORTICHE ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Charrue Pascal Guillaume
- Combe Jerome Alain Jean
- Houpline Amelie
- Sanz Blanco Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2246 , F 185, S 8, H GC 57236, I/A 2 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-35
Empresa: LANDING ZONE PRODUCTION SL
Administrador Solidario
- Gonzalez De Chaves Otaola Victor
- Houpline Amelie
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 10, S 8, H TF 52590, I/A 2 (17/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-38
Empresa: LANDING ZONE PRODUCTION SL
Administrador Solidario
- Gonzalez De Chaves Otaola Victor
- Houpline Amelie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 7, S 8, H TF 52590, I/A 1 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-38
Información de HOUPLINE AMELIE
Mostramos los datos de HOUPLINE AMELIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HOUPLINE AMELIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos