HOUGAARD KAY
Informe ejecutivo de HOUGAARD KAY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 22
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HOUGAARD KAY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIDEO INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 21/10/2021 | |
AIDEO INVESTMENTS SL | Socio Unico | 21/10/2021 | |
WAYFLY INVESTMENTS SL | Socio Unico | 21/10/2021 | |
WAYFLY INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 21/10/2021 | |
QUIMIA PROPERTIES SL | Socio Unico | 20/10/2021 | |
WAYSET PROPERTIES SL | Socio Unico | 20/10/2021 | |
QUIMIA PROPERTIES SL | Administrador Unico | 20/10/2021 | |
WAYSET PROPERTIES SL | Administrador Unico | 20/10/2021 | |
DIVANDO PROPERTIES SL | Socio Unico | 22/04/2021 | |
WAYBIRD PROPERTIES SL | Socio Unico | 23/03/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE HOUGAARD KAY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HOUGAARD KAY
Empresa: AIDEO INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Hougaard Kay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6026, L 4933, F 165, S 8, H MA160486, I/A 2 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-29
Empresa: AIDEO INVESTMENTS SL
Nuevo Socio Único
- Hougaard Kay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6026, L 4933, F 165, S 8, H MA160486, I/A 2 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-29
Empresa: WAYFLY INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Hougaard Kay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6026, L 4933, F 167, S 8, H MA160487, I/A 2 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-29
Empresa: WAYFLY INVESTMENTS SL
Nuevo Socio Único
- Hougaard Kay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6026, L 4933, F 167, S 8, H MA160487, I/A 2 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-29
Empresa: WAYSET PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Hougaard Kay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6026, L 4933, F 163, S 8, H MA160485, I/A 2 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-29
Empresa: WAYSET PROPERTIES SL
Nuevo Socio Único
- Hougaard Kay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6026, L 4933, F 163, S 8, H MA160485, I/A 2 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-29
Empresa: QUIMIA PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Hougaard Kay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6026, L 4933, F 169, S 8, H MA160488, I/A 2 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-29
Empresa: QUIMIA PROPERTIES SL
Nuevo Socio Único
- Hougaard Kay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6026, L 4933, F 169, S 8, H MA160488, I/A 2 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-29
Empresa: DIVANDO PROPERTIES SL
Nuevo Socio Único
- Hougaard Kay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5968, L 4875, F 137, S 8, H MA157119, I/A 6 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-29
Empresa: WAYBIRD PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Hougaard Kay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6006, L 4913, F 146, S 8, H MA159238, I/A 3 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-29
VER MAS ACTOS
Información de HOUGAARD KAY
Mostramos los datos de HOUGAARD KAY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HOUGAARD KAY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos