HOTZ ANTON JOSEF
Informe ejecutivo de HOTZ ANTON JOSEF
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE HOTZ ANTON JOSEF
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRO SOL FINANCIERA SA | Administrador Unico | 11/06/2009 |
VINCULACIONES DE HOTZ ANTON JOSEF
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HOTZ ANTON JOSEF
Administrador Unico
- Hotz Anton Josef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3860, L 2771, F 107, S 8, H MA 78773, I/A 2 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-29
Empresa: SOLARKRAFTWERK ANDALUCIA SETENTA SL
Administrador Unico
- Hotz Anton Josef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3860, L 2771, F 119, S 8, H MA 78775, I/A 2 (30/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-29
Administrador Unico
- Hotz Anton Josef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3860, L 2771, F 89, S 8, H MA 78770, I/A 2 (23/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-29
Administrador Unico
- Hotz Anton Josef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3860, L 2771, F 83, S 8, H MA 78769, I/A 2 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-197-29
Empresa: PRO SOL FINANCIERA SA
Administrador Unico
- Hotz Anton Josef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3391, L 2303, F 198, S 8, H MA 65676, I/A 4 (11/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-29
Empresa: PRO SOL FINANCIERA SA
Administrador Unico
- Hotz Anton Josef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3391, L 2303, F 198, S 8, H MA 65676, I/A 4 (11/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-29
Información de HOTZ ANTON JOSEF
Mostramos los datos de HOTZ ANTON JOSEF que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HOTZ ANTON JOSEF, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos