HORTAL MARTINEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de HORTAL MARTINEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HORTAL MARTINEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENIERIA DE CUADROS DE LEVANTE SL | Administrador Solidario | 20/02/2019 | |
INGENIERIA DE CUADROS DE LEVANTE SL | Apoderado | 07/04/2015 | |
VALCUADRO SL | Administrador Unico | 08/04/2011 |
VINCULACIONES DE HORTAL MARTINEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HORTAL MARTINEZ ANTONIO
Empresa: INGENIERIA DE CUADROS DE LEVANTE SL
Administrador Solidario
- Hortal Martinez Antonio
- Hortal Martinez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9804, L 7086, F 73, S 8, H V 159885, I/A 4 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-46
Empresa: INGENIERIA DE CUADROS DE LEVANTE SL
Apoderado
- Hortal Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9804, L 7086, F 72, S 8, H V 159885, I/A 3 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-46
Empresa: VALCUADRO SL
Administrador Unico
- Hortal Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9240, L 6523, F 44, S 8, H V 140812, I/A 2 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-46
Empresa: VALCUADRO SL
Administrador Solidario
- Hortal Martinez Antonio
- Hortal Ramos David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9240, L 6523, F 44, S 8, H V 140812, I/A 2 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-46
Empresa: VALCUADRO SL
Administrador Solidario
- Hortal Martinez Antonio
- Hortal Ramos David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9240, L 6523, F 42, S 8, H V 140812, I/A 1 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-46
Información de HORTAL MARTINEZ ANTONIO
Mostramos los datos de HORTAL MARTINEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HORTAL MARTINEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos