HORNERO NORIEGA MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de HORNERO NORIEGA MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HORNERO NORIEGA MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRO ANFER SL | Administrador Unico | 05/02/2020 | |
SEVILOIN SL | Administrador Solidario | 02/11/2016 | 21/12/2018 |
B Y P ASESORES INMOBILIARIOS SL | Administrador Unico | 05/12/2016 |
VINCULACIONES DE HORNERO NORIEGA MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HORNERO NORIEGA MARIA VICTORIA
Empresa: PRO ANFER SL
Administrador Unico
- Hornero Noriega Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4179 , F 105, S 8, H SE 16665, I/A 6 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-41
Empresa: SEVILOIN SL
Administrador Solidario
- Hornero Noriega Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2486 , F 181, S 8, H SE 29211, I/A 7 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-41
Empresa: B Y P ASESORES INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Hornero Noriega Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3037 , F 122, S 8, H SE 39940, I/A 2 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-41
Empresa: SEVILOIN SL
Administrador Solidario
- Hornero Noriega Maria Victoria
- Martin Estebanez Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2486 , F 181, S 8, H SE 29211, I/A 6 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-41
Información de HORNERO NORIEGA MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de HORNERO NORIEGA MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HORNERO NORIEGA MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos