HORCAJO MARTINEZ NURIA
Informe ejecutivo de HORCAJO MARTINEZ NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HORCAJO MARTINEZ NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAL PIERA SA | Secretario No Consejero | 08/11/2023 | |
INDUSTRIAL PIERA SA | Secretario No Consejero | 26/10/2021 | |
INDUSTRIAL PIERA SA | Secretario No Consejero | 05/02/2020 | |
INDUSTRIAL PIERA SA | Secretario No Consejero | 15/01/2016 | |
INDUSTRIAL PIERA SA | Secretario No Consejero | 28/12/2011 |
VINCULACIONES DE HORCAJO MARTINEZ NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HORCAJO MARTINEZ NURIA
Empresa: INDUSTRIAL PIERA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Horcajo Martinez Nuria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32996 , F 118, S 8, H B 146916, I/A 16 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-08
Empresa: INDUSTRIAL PIERA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Horcajo Martinez Nuria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32996 , F 117, S 8, H B 146916, I/A 14 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-08
Empresa: INDUSTRIAL PIERA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Horcajo Martinez Nuria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32996 , F 116, S 8, H B 146916, I/A 13 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-08
Empresa: INDUSTRIAL PIERA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Horcajo Martinez Nuria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32996 , F 115, S 8, H B 146916, I/A 10 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-08
Empresa: INDUSTRIAL PIERA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Horcajo Martinez Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32996 , F 114, S 8, H B 146916, I/A 9 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-08
Información de HORCAJO MARTINEZ NURIA
Mostramos los datos de HORCAJO MARTINEZ NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HORCAJO MARTINEZ NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos