HONTAÑON DIEZ CARMEN ANA
Informe ejecutivo de HONTAÑON DIEZ CARMEN ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HONTAÑON DIEZ CARMEN ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODEFESA NOJA SA | Administrador Solidario | 15/05/2023 | |
CAMPITUR 2000 SL | Administrador Solidario | 28/01/2019 | |
LOS MOLINOS DE BAREYO SL | Consejero Delegado Solidario | 26/09/2018 | |
LOS MOLINOS DE BAREYO SL | Presidente | 26/09/2018 | |
LOS MOLINOS DE BAREYO SL | Consejero | 26/09/2018 | |
TURISMO DE CANTABRIA SA | Administrador Unico | 26/09/2018 | |
LOS MOLINOS DE LA PLAYA DE JOYEL SL | Consejero Delegado Solidario | 01/08/2018 | |
LOS MOLINOS DE LA PLAYA DE JOYEL SL | Presidente | 01/08/2018 | |
LOS MOLINOS DE LA PLAYA DE JOYEL SL | Consejero | 01/08/2018 | |
CANTEROS TRASMERANOS SL | Administrador Unico | 24/02/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE HONTAÑON DIEZ CARMEN ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HONTAÑON DIEZ CARMEN ANA
Empresa: TURISMO DE CANTABRIA SA
Administrador Unico
- Hontañon Diez Carmen Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 167, S 8, H S 7703, I/A 7 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-187-39
Empresa: PRODEFESA NOJA SA
Administrador Solidario
- Hontañon Diez Carmen Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 944 , F 21, S 8, H S 20073, I/A 9 (15/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-39
Empresa: PRODEFESA NOJA SA
Administrador Solidario
- Hontañon Diez Carmen Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 944 , F 21, S 8, H S 20073, I/A 9 (15/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-39
Empresa: CAMPITUR 2000 SL
Administrador Solidario
- Hontañon Diez Carmen Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1074 , F 223, S 8, H S 10194, I/A 7 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-39
Empresa: TURISMO DE CANTABRIA SA
Administrador Unico
- Hontañon Diez Carmen Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 167, S 8, H S 7703, I/A 6 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-39
Empresa: TURISMO DE CANTABRIA SA
Administrador Unico
- Hontañon Diez Carmen Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 167, S 8, H S 7703, I/A 6 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-39
Empresa: LOS MOLINOS DE BAREYO SL
Consejero Delegado Solidario
- Amor Larruscain Maria Belen
- Hontañon Diez Carmen Ana
Consejero
- Amor Larruscain Maria Belen
- Fernandez Navarro Maria Jose Alexia
- Hontañon Diez Carmen Ana
- Hontañon Diez Ricardo Francisco
Presidente
- Hontañon Diez Carmen Ana
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 939 , F 127, S 8, H S 5851, I/A 6 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-39
Empresa: PRODEFESA NOJA SA
Administrador Solidario
- Hontañon Diez Carmen Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 944 , F 20, S 8, H S 20073, I/A 7 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-39
Empresa: PRODEFESA NOJA SA
Administrador Solidario
- Hontañon Diez Carmen Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 944 , F 20, S 8, H S 20073, I/A 7 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-39
Empresa: LOS MOLINOS DE LA PLAYA DE JOYEL SL
Consejero Delegado Solidario
- Amor Larruscain Maria Belen
- Hontañon Diez Carmen Ana
Consejero
- Amor Larruscain Maria Belen
- Fernandez Navarro Maria Jose Alexia
- Hontañon Diez Carmen Ana
- Hontañon Diez Pedro Antonio
Presidente
- Hontañon Diez Carmen Ana
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954 , F 152, S 8, H S 4022, I/A 11 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-39
VER MAS ACTOS
Información de HONTAÑON DIEZ CARMEN ANA
Mostramos los datos de HONTAÑON DIEZ CARMEN ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HONTAÑON DIEZ CARMEN ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos