HONRADO SOLAR LUIS RAMON
Informe ejecutivo de HONRADO SOLAR LUIS RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HONRADO SOLAR LUIS RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCCIONES INVERSA AIE | Administrador Solidario | 21/08/2024 | |
ANOL HOLDING 2000 SL | Administrador Unico | 27/05/2024 | |
BSMNT GROUP SL | Administrador Solidario | 19/12/2023 | |
LAR RENTAL PROPERTIES SL | Administrador Solidario | 07/06/2023 | |
ANALOG ENTERTAINMENT SL | Socio Unico | 10/01/2023 | |
ANALOG ENTERTAINMENT SL | Administrador Unico | 10/01/2023 | |
ASESORIA Y PSICOLOGIA MUSICAL SL | Administrador Unico | 16/12/2021 | |
MUSIC BUSINESS ACADEMY SL | Representante | 25/10/2021 | |
THE BASSEMENT DREAMS FACTORY SL | Representante | 03/07/2021 | |
ALEX MONTOYA MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 06/04/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE HONRADO SOLAR LUIS RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HONRADO SOLAR LUIS RAMON
Empresa: PRODUCCIONES INVERSA AIE
Administrador Solidario
- Honrado Solar Luis Ramon
- Peña Alonso Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 826963, I/A 2 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-28
Empresa: ANOL HOLDING 2000 SL
Administrador Unico
- Honrado Solar Luis Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 823794, I/A 1 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Empresa: BSMNT GROUP SL
Administrador Solidario
- Camarero Ortega Victor Jose
- Honrado Solar Luis Ramon
- Nus Carrizo David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46098 , F 71, S 8, H M 809964, I/A 1 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-28
Empresa: LAR RENTAL PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Honrado Solar Luis Ramon
- Molina Miranda Teofilo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45329 , F 150, S 8, H M 797412, I/A 1 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-111-28
Empresa: ANALOG ENTERTAINMENT SL
Administrador Unico
- Honrado Solar Luis Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829 , F 162, S 8, H TF 69233, I/A 1 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-38
Empresa: ANALOG ENTERTAINMENT SL
Socio Único
- Honrado Solar Luis Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829 , F 162, S 8, H TF 69233, I/A 1 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-38
Empresa: ASESORIA Y PSICOLOGIA MUSICAL SL
Administrador Unico
- Honrado Solar Luis Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35507 , F 23, S 8, H M 638189, I/A 3 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-28
Empresa: MUSIC BUSINESS ACADEMY SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Castro Barbero Maria Del Valle
- Honrado Solar Luis Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42527 , F 156, S 8, H M 752476, I/A 1 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-28
Empresa: AND YOU KNOW PRODUCTIONS SL
Administrador Unico
- Honrado Solar Luis Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3757 , F 19, S 8, H TF 66793, I/A 1 (29/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-38
Empresa: AND YOU KNOW PRODUCTIONS SL
Socio Único
- Honrado Solar Luis Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3757 , F 19, S 8, H TF 66793, I/A 1 (29/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-38
VER MAS ACTOS
Información de HONRADO SOLAR LUIS RAMON
Mostramos los datos de HONRADO SOLAR LUIS RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HONRADO SOLAR LUIS RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos