HONRADO SANCHO CAROLINA
Informe ejecutivo de HONRADO SANCHO CAROLINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HONRADO SANCHO CAROLINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUMITU ARQUITECTURA SL | Administrador Unico | 10/01/2018 | |
ARTYNION SL | Administrador Unico | 19/10/2015 | |
FORMACION Y ATENCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SL | Administrador Unico | 05/08/2011 |
VINCULACIONES DE HONRADO SANCHO CAROLINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HONRADO SANCHO CAROLINA
Empresa: TUMITU ARQUITECTURA SL
Administrador Unico
- Honrado Sancho Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37026 , F 17, S 8, H M 661441, I/A 1 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Empresa: ARTYNION SL
Administrador Unico
- Honrado Sancho Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33948 , F 133, S 8, H M 610928, I/A 1 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-28
Administrador Unico
- Honrado Sancho Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29056 , F 120, S 8, H M 523223, I/A 1 (05/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-28
Información de HONRADO SANCHO CAROLINA
Mostramos los datos de HONRADO SANCHO CAROLINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HONRADO SANCHO CAROLINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos