HONGXIU ZHOU
Informe ejecutivo de HONGXIU ZHOU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HONGXIU ZHOU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HUAXIA ZHX CONSTRUCCION SL | Administrador Unico | 13/01/2020 |
VINCULACIONES DE HONGXIU ZHOU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HONGXIU ZHOU
Empresa: HUAXIA ZHX CONSTRUCCION SL
Administrador Unico
- Hongxiu Zhou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47193 , F 10, S 8, H B 544253, I/A 1 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-08
Empresa: KAISHUN CONSTRUCCION 2019 SL
Administrador Mancomunado
- Hongxiu Zhou
- Xiaoyong Wang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46789 , F 83, S 8, H B 530957, I/A 3 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-08
Empresa: KAISHUN CONSTRUCCION 2019 SL
Administrador Mancomunado
- Hongxiu Zhou
- Xiaoyong Wang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46789 , F 83, S 8, H B 530957, I/A 2 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-138-08
Información de HONGXIU ZHOU
Mostramos los datos de HONGXIU ZHOU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HONGXIU ZHOU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos