HONEY CHARLOTTE LOUISA MARY
Informe ejecutivo de HONEY CHARLOTTE LOUISA MARY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HONEY CHARLOTTE LOUISA MARY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAN & MERMELADA SL | Administrador Unico | 13/07/2016 | 22/12/2016 |
COMERCIAL AITANOVA SL | Administrador Unico | 11/04/2016 | 22/12/2016 |
VINCULACIONES DE HONEY CHARLOTTE LOUISA MARY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HONEY CHARLOTTE LOUISA MARY
Empresa: PAN & MERMELADA SL
Administrador Unico
- Honey Charlotte Louisa Mary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5534, L 4441, F 170, S 8, H MA135123, I/A 2 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-29
Empresa: COMERCIAL AITANOVA SL
Administrador Unico
- Honey Charlotte Louisa Mary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4879, L 3787, F 124, S 8, H MA109163, I/A 5 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-29
Empresa: PAN & MERMELADA SL
Administrador Unico
- Honey Charlotte Louisa Mary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5534, L 4441, F 170, S 8, H MA135123, I/A 1 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-29
Empresa: COMERCIAL AITANOVA SL
Administrador Unico
- Honey Charlotte Louisa Mary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4879, L 3787, F 124, S 8, H MA109163, I/A 4 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-29
Información de HONEY CHARLOTTE LOUISA MARY
Mostramos los datos de HONEY CHARLOTTE LOUISA MARY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HONEY CHARLOTTE LOUISA MARY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos