HOMS ARENAS FRANCESC
Informe ejecutivo de HOMS ARENAS FRANCESC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE HOMS ARENAS FRANCESC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BBVA INFORMATION TECHNOLOGY ESPAÑA SL | Director General | 17/09/2013 | 23/01/2024 |
INFORMATICA DE EUSKADI SL | Consejero | 12/01/2021 | 19/09/2023 |
ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES SA | Apoderado | 24/04/2019 | 12/08/2023 |
ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES SA | Apoderado Solidario | 12/08/2023 | |
ACCENTURE SL | Apoderado Solidario | 30/04/2019 | 11/08/2023 |
CUSTOMERWORKS EUROPE SL | Consejero | 07/02/2019 | 01/06/2021 |
ACCENTURE SL | Apoderado Solidario | 08/02/2019 | 29/04/2019 |
ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES SA | Apoderado Solidario | 20/02/2019 | 24/04/2019 |
ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES SA | Apoderado Solidario | 21/02/2017 | 24/04/2019 |
ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES SA | Apoderado Solidario | 29/03/2017 | 24/04/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE HOMS ARENAS FRANCESC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HOMS ARENAS FRANCESC
Empresa: INFORMATICA DE EUSKADI SL
Consejero
- Homs Arenas Francesc
- Lopez Abellan Diego
- Miron Dominguez Domingo
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5991 , F 159, S 8, H BI 18966, I/A 102 (19/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-48
Empresa: ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES SA
Apoderado Solidario
- Guzman Arrue Ines
- Homs Arenas Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44757 , F 11, S 8, H M 134725, I/A 251 (12/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-28
Empresa: ACCENTURE SL
Apoderado Solidario
- Blazquez Valiente Jesus Manuel
- Homs Arenas Francesc
- Mas De Xaxas Faus Francisco
- Plaza Used Adan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44955 , F 47, S 8, H M 18421, I/A 407 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-28
Empresa: INFORMATICA DE EUSKADI SL
Consejero
- Homs Arenas Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5786 , F 73, S 8, H BI 18966, I/A 81 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-48
Empresa: ACCENTURE SL
Apoderado Solidario
- Acevedo Frias Fernando
- Alonso Paez Matias
- Alvarez Garcia Rodrigo Alejandro
- Avila Sanchez Alfredo
- Bejar Castan Pedro
- Bergas Jane Jordi
- Borrell Mendez Alejandro
- Cantera Alvarez Jose Angel
- Cavalle Busquet Joan
- Chao Novo Bruno
- Cordero Perez David
- Crespo Fernandez Santiago
- Del Pino Carrascal Jose Manuel
- Die Socias Gonzalo
- Echeverri Lopez Maria Teresa
- Esponera Aguilar Jose-carlos
- Ferreras Eleta Angel
- Flecha Lozano Miguel
- Galbete Mauleon Guillermo Javier
- Garcia Arrieta Alberto
- Garcia Casares Waldo
- Gasull Farre Esther
- Gomez Garcia Victor David
- Gonzalez Imbroda Alfonso
- Gonzalez Martinez Maria Del Carmen
- Grau Rosete Jose Antonio
- Homs Arenas Francesc
- Ibañez Garcia Jordi
- Ibarra Sales Hector
- Idirin Gonzalez Nerea
- Infante Santana Jose Antonio
- Juan Prieto Julio
- Labin Villalobos Miguel
- Laguna Martin Jaime
- Lopez Abellan Diego
- Lopez Arribas Jose Luis
- Lopez Muñoz Maria Del Carmen
- Lopez Ordoñez Manuel
- Luarca Gayo Beatriz
- Macias Vicente Raul
- Marcos Huertas Pedro
- Marti Toro Vicenc
- Martin Gonzalez Luis
- Maruri Villanueva Juan Ignacio
- Mas De Xaxas Faus Francisco
- Michelena Ruiz Francisco Javier
- Miret Cots Raimon
- Miron Dominguez Domingo
- Molina Zamora Alberto
- Montañez Fernandez Miguel Carlos
- Mostoles Rodriguez Emilio
- Mozas Barrio Eduardo
- Nadal Mateu Jose Ramon
- Nuez Campos Francisco
- Oblanca Rojo Mercedes
- Olmos Lopez Pedro
- Perez Moiño Javier
- Plaza Used Adan
- Polo Baños Alvaro
- Puertas Bautista Francisco
- Roca Teixido Jordi
- Rodero Cosano Adolfo
- Rodriguez Lopez Francisco Javier
- Rufilanchas Solares Fernando
- Salmeron Martinez Mariano
- Sanchez Alvarez Marta
- Sanchez Mira Jose Javier
- Sanchez Serrano Ignacio
- Sancho Llerin Jose Luis
- Sanz Acedos Alberto
- Scozzafava Rolo Adriana
- Vergara Sagarribay Miguel
- Viguera Cebrian Guillermo
- Villatoro Marmol Maria Dolores
- Zamora Reinoso Alberto
- Zubasti Martinez Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37838 , F 104, S 8, H M 18421, I/A 318 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-28
Empresa: ACCENTURE SL
Apoderado Solidario
- Acevedo Frias Fernando
- Alonso Bermejo Juan Jose
- Alonso Paez Matias
- Alvarez Garcia Rodrigo Alejandro
- Avila Sanchez Alfredo
- Bejar Castan Pedro
- Belmonte Perez Eliseo
- Bergas Jane Jordi
- Borrell Mendez Alejandro
- Busto Ajuria Jon Ander
- Caballero Ufarte Pablo
- Cantera Alvarez Jose Angel
- Carvajal Agudo Francisco
- Cavalle Busquet Joan
- Chao Novo Bruno
- Coll Crespo Carlos
- Cordero Perez David
- Crespo Fernandez Santiago
- De Silva Urquijo Jacobo
- Del Pino Carrascal Jose Manuel
- Die Socias Gonzalo
- Diez Ballesteros Jose Luis
- Dongil Molinero Fernando
- Eaton Dana Jean
- Echeverri Lopez Maria Teresa
- Escobar Gonzalez Jose Luis
- Esponera Aguilar Jose-carlos
- Ferreras Eleta Angel
- Galbete Mauleon Guillermo Javier
- Gallego Rodriguez Carlos -enrique
- Garcia Arrieta Alberto
- Garcia Casares Waldo
- Garcia Diaz Miguel Angel
- Gasull Farre Esther
- Gjendem Frode Huse
- Gomez Garcia Victor David
- Gonzalez Imbroda Alfonso
- Gonzalez Martinez Maria Del Carmen
- Grau Rosete Jose Antonio
- Guzman Arrue Ines
- Homs Arenas Francesc
- Ibañez Garcia Jordi
- Ibarra Sales Hector
- Idirin Gonzalez Nerea
- Infante Santana Jose Antonio
- Juan Prieto Julio
- Labin Villalobos Miguel
- Laguna Martin Jaime
- Lobato Beleiro Baltasar
- Lopez Abellan Diego
- Lopez Muñoz Maria Del Carmen
- Lopez Ordoñez Manuel
- Luarca Gayo Beatriz
- Macias Vicente Raul
- Marcos Huertas Pedro
- Marti Toro Vicenc
- Martin Gonzalez Luis
- Maruri Villanueva Juan Ignacio
- Mas De Xaxas Faus Francisco
- Massons Gassol Xavier
- Michelena Ruiz Francisco Javier
- Miret Cots Raimon
- Miron Dominguez Domingo
- Molina Zamora Alberto
- Montañez Fernandez Miguel Carlos
- Mostoles Rodriguez Emilio
- Mozas Barrio Eduardo
- Nadal Mateu Jose Ramon
- Negrita Fitas Eduardo Jorge
- Nuez Campos Francisco
- Oblanca Rojo Mercedes
- Olmos Lopez Pedro
- Pascual-heranz Caturla Mario
- Perez Moiño Javier
- Plaza Used Adan
- Polo Baños Alvaro
- Puertas Bautista Francisco
- Roca Teixido Jordi
- Rodero Cosano Adolfo
- Rodriguez Lopez Francisco Javier
- Rosa Gamez Alberto Javier
- Rufilanchas Solares Fernando
- Salmeron Martinez Mariano
- Sanchez Alvarez Marta
- Sanchez Cassinello Pablo
- Sanchez Mira Jose Javier
- Sanchez Serrano Ignacio
- Sancho Llerin Jose Luis
- Sanz Acedos Alberto
- Sanz Jimenez Maria Jose
- Sanz Jimenez Maria Jose
- Scozzafava Rolo Adriana
- Sendra Font Joan
- Van Vliet Hendrik Jan
- Vergara Sagarribay Miguel
- Viguera Cebrian Guillermo
- Villatoro Marmol Maria Dolores
- Zamora Reinoso Alberto
- Zubasti Martinez Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37838 , F 104, S 8, H M 18421, I/A 317 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-28
Empresa: ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES SA
Apoderado
- De Miguel Cortes Clara
- Flecha Lozano Miguel
- Galbete Mauleon Guillermo Javier
- Garcia Hernandez Isabel
- Homs Arenas Francesc
- Idirin Gonzalez Nerea
- Juan Prieto Julio
- Laynez Aspenberg Joaquin
- Lopez Arribas Jose Luis
- Luarca Gayo Beatriz
- Martinez Criado Ivan
- Maruri Villanueva Juan Ignacio
- Miret Cots Raimon
- Molina Zamora Alberto
- Negrita Fitas Eduardo Jorge
- Pedraza Lorenzo Juan Jose
- Plaza Used Adan
- Rodero Cosano Adolfo
- Salmeron Martinez Mariano
- Sanchez Serrano Ignacio
- Sanz Martin Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37182 , F 74, S 8, H M 134725, I/A 184 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-28
Empresa: ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES SA
Apoderado Solidario
- Coll Crespo Carlos
- De Miguel Cortes Clara
- Diez Ballesteros Jose Luis
- Dongil Molinero Fernando
- Eaton Dana Jean
- Ferreras Eleta Angel
- Galbete Mauleon Guillermo Javier
- Garcia Hernandez Isabel
- Homs Arenas Francesc
- Idirin Gonzalez Nerea
- Juan Prieto Julio
- Latasa Asso Gregorio
- Laynez Aspenberg Joaquin
- Martinez Criado Ivan
- Maruri Villanueva Juan Ignacio
- Miret Cots Raimon
- Miron Dominguez Domingo
- Molina Zamora Alberto
- Pedraza Lorenzo Juan Jose
- Plaza Used Adan
- Rodero Cosano Adolfo
- Salmeron Martinez Mariano
- Sanchez Serrano Ignacio
- Sanz Jimenez Maria Jose
- Sanz Martin Javier
- Sncho Andrade Pablo
- Tarres Sabartes Jose Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37182 , F 74, S 8, H M 134725, I/A 183 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-28
Empresa: ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES SA
Apoderado Solidario
- Coll Crespo Carlos
- De Miguel Cortes Clara
- Diez Ballesteros Jose Luis
- Eaton Dana Jean
- Ferreras Eleta Angel
- Galbete Mauleon Guillermo Javier
- Garcia Hernandez Isabel
- Homs Arenas Francesc
- Idirin Gonzalez Nerea
- Juan Prieto Julio
- Laynez Aspenberg Joaquin
- Martinez Criado Ivan
- Maruri Villanueva Juan Ignacio
- Miret Cots Raimon
- Miron Dominguez Domingo
- Molina Zamora Alberto
- Pedraza Lorenzo Juan Jose
- Plaza Used Adan
- Rodero Cosano Adolfo
- Salmeron Martinez Mariano
- Sanchez Serrano Ignacio
- Sanz Martin Javier
- Sncho Andrade Pablo
- Tarres Sabartes Jose Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37182 , F 71, S 8, H M 134725, I/A 179 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-28
Empresa: ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Coll Crespo Carlos
- Diez Ballesteros Jose Luis
- Eaton Dana Jean
- Galbete Mauleon Guillermo Javier
- Garcia Hernandez Isabel
- Homs Arenas Francesc
- Idirin Gonzalez Nerea
- Laynez Aspenberg Joaquin
- Maruri Villanueva Juan Ignacio
- Miret Cots Raimon
- Moreno Jubrias Juan Pedro
- Pedraza Lorenzo Juan Jose
- Plaza Used Adan
- Salmeron Martinez Mariano
- Sanchez Serrano Ignacio
- Sire Langa Albert
- Tarres Sabartes Jose Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37182 , F 70, S 8, H M 134725, I/A 177 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-28
VER MAS ACTOS
Información de HOMS ARENAS FRANCESC
Mostramos los datos de HOMS ARENAS FRANCESC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HOMS ARENAS FRANCESC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos