HOMEDES QUERAL ARTURO
Informe ejecutivo de HOMEDES QUERAL ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HOMEDES QUERAL ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUCION TRES TORRES SA | Consejero | 26/08/2014 | 09/01/2015 |
INSTITUCION TRES TORRES SA | Consejero | 04/01/2011 | 09/01/2015 |
INSTITUCION TRES TORRES SA | Apoderado | 23/02/2012 | 22/12/2014 |
INSTITUCION TRES TORRES SA | Secretario | 26/09/2013 | 22/12/2014 |
INSTITUCION TRES TORRES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/04/2014 | 22/12/2014 |
INSTITUCION TRES TORRES SA | Apoderado | 22/12/2014 |
VINCULACIONES DE HOMEDES QUERAL ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HOMEDES QUERAL ARTURO
Empresa: INSTITUCION TRES TORRES SA
Consejero
- Adell Rocafort Xavier
- Fabrega Roca Francesc
- Homedes Queral Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44482 , F 215, S 8, H B 90029, I/A 67 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-08
Empresa: INSTITUCION TRES TORRES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Homedes Queral Arturo
- Villanova Sanfeliu Xavier
Apoderado
- Homedes Queral Arturo
- Homedes Queral Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44482 , F 212, S 8, H B 90029, I/A 66 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-08
Empresa: INSTITUCION TRES TORRES SA
Secretario
- Homedes Queral Arturo
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44482 , F 211, S 8, H B 90029, I/A 65 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-08
Empresa: INSTITUCION TRES TORRES SA
Consejero
- Adell Rocafort Xavier
- Homedes Queral Arturo
- Viladot Perice Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40819 , F 99, S 8, H B 90029, I/A 62 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-08
Empresa: INSTITUCION TRES TORRES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Homedes Queral Arturo
- Villanova Sanfeliu Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40819 , F 98, S 8, H B 90029, I/A 60 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-08
Empresa: INSTITUCION TRES TORRES SA
Secretario
- Homedes Queral Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40819 , F 97, S 8, H B 90029, I/A 57 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-08
Empresa: INSTITUCION TRES TORRES SA
Apoderado
- Homedes Queral Arturo
- Sala Sanjaume Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40819 , F 94, S 8, H B 90029, I/A 49 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-08
Empresa: INSTITUCION TRES TORRES SA
Consejero
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40819 , F 92, S 8, H B 90029, I/A 44 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-08
Información de HOMEDES QUERAL ARTURO
Mostramos los datos de HOMEDES QUERAL ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HOMEDES QUERAL ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos