HOLLMANN MATTHIAS-JOACHIM
Informe ejecutivo de HOLLMANN MATTHIAS-JOACHIM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE HOLLMANN MATTHIAS-JOACHIM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORIGEN VIENTO SL | Administrador Solidario | 15/11/2011 | 20/10/2020 |
ENERGIA EOLICA CIRRUS SL | Administrador Solidario | 22/09/2011 | 20/10/2020 |
ENERGIA EOLICA NOMADA SL | Administrador Solidario | 22/09/2011 | 14/11/2019 |
ENERGIA EOLICA NIMBUS SL | Administrador Solidario | 08/06/2011 | 17/06/2019 |
EOLICAS LAS CONTIENDAS SL | Administrador Solidario | 14/10/2010 | 03/11/2016 |
ENERGIA EOLICA GAVIA SL | Administrador Solidario | 07/07/2010 | 08/09/2016 |
ABO ENERGY ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 19/05/2009 | 04/02/2015 |
VINCULACIONES DE HOLLMANN MATTHIAS-JOACHIM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HOLLMANN MATTHIAS-JOACHIM
Empresa: ENERGIA EOLICA CIRRUS SL
Administrador Solidario
- Hollmann Matthias-joachim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9376, L 6658, F 22, S 8, H V 145291, I/A 3 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-46
Empresa: ORIGEN VIENTO SL
Administrador Solidario
- Hollmann Matthias-joachim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9472, L 6754, F 144, S 8, H V 148571, I/A 5 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-46
Empresa: ENERGIA EOLICA NOMADA SL
Administrador Solidario
- ABO WIND ESPAÑA SA
- Hollmann Matthias-joachim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9376, L 6658, F 46, S 8, H V 145295, I/A 2 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-46
Empresa: ENERGIA EOLICA NIMBUS SL
Administrador Solidario
- ABO WIND ESPAÑA SA
- Hollmann Matthias-joachim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10564, L 7845, F 92, S 8, H V 184220, I/A 3 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-46
Empresa: EOLICAS LAS CONTIENDAS SL
Administrador Solidario
- ABO WIND ESPAÑA SA
- Hollmann Matthias-joachim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9471, L 6753, F 209, S 8, H V 148546, I/A 3 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-46
Empresa: ENERGIA EOLICA GAVIA SL
Administrador Solidario
- ABO WIND ESPAÑA SA
- Hollmann Matthias-joachim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9201, L 6484, F 118, S 8, H V 139519, I/A 4 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-46
Empresa: ABO WIND ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Hollmann Matthias-joachim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8822, L 6108, F 158, S 8, H V 76883, I/A 30 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-46
Empresa: ENERGIA EOLICA TIERRA DEL DUERO SL
Administrador Solidario
- ABO WIND ESPAÑA SA
- Hollmann Matthias-joachim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1408 , F 1, S 8, H VA 24404, I/A 1 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-47
Empresa: ENERGIA EOLICA CIRRUS SL
Administrador Solidario
- ABO WIND ESPAÑA SA
- Hollmann Matthias-joachim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9376, L 6658, F 20, S 8, H V 145291, I/A 1 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-188-46
Empresa: ENERGIA EOLICA NOMADA SL
Administrador Solidario
- ABO WIND ESPAÑA SA
- Hollmann Matthias-joachim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9376, L 6658, F 44, S 8, H V 145295, I/A 1 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-188-46
VER MAS ACTOS
Información de HOLLMANN MATTHIAS-JOACHIM
Mostramos los datos de HOLLMANN MATTHIAS-JOACHIM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HOLLMANN MATTHIAS-JOACHIM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos