HOLGADO MAZARIEGOS JAVIER
Informe ejecutivo de HOLGADO MAZARIEGOS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HOLGADO MAZARIEGOS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARTONAJES RAKOSNIK SA | Apoderado | 30/12/2009 |
VINCULACIONES DE HOLGADO MAZARIEGOS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HOLGADO MAZARIEGOS JAVIER
Empresa: SAICA PACK SL
Apoderado Solidario
- Holgado Mazariegos Javier
- Holgado Mazariegos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3767 , F 63, S 8, H Z 6125, I/A 42 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-50
Empresa: SAICA PACK SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3767 , F 59, S 8, H Z 6125, I/A 37 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-50
Empresa: SAICA PACK SL
Apoderado Solidario
- Caamaño Maldonado Rosario Alba
- Gutierrez Valtuille Maria Sol
- Holgado Mazariegos Javier
- Moreno Puigdollers Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3690 , F 97, S 8, H Z 6125, I/A 33 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-50
Empresa: CARTONAJES RAKOSNIK SA
Apoderado
- Blasco Duran Daniel
- Holgado Mazariegos Javier
- Piñeiro Pardo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41041 , F 56, S 8, H B 257062, I/A 26 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-8-08
Empresa: CARTONAJES RAKOSNIK SA
Apoderado
- Holgado Mazariegos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41041 , F 54, S 8, H B 257062, I/A 25 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-8-08
Información de HOLGADO MAZARIEGOS JAVIER
Mostramos los datos de HOLGADO MAZARIEGOS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HOLGADO MAZARIEGOS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos