HOLDEN DEAN
Informe ejecutivo de HOLDEN DEAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HOLDEN DEAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANITAS SA DE SEGUROS | Consejero | 07/06/2011 | 16/01/2013 |
SANITAS SA DE SEGUROS | Vicepresidente | 31/03/2009 |
VINCULACIONES DE HOLDEN DEAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HOLDEN DEAN
Empresa: SANITAS SA DE SEGUROS
Consejero
- Holden Dean
- Platt Alison
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20738 , F 73, S 8, H M 117337, I/A 339 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-28
Empresa: SANITAS SA DE SEGUROS
Consejero
- Holden Dean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20738 , F 63, S 8, H M 117337, I/A 315 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-28
Empresa: SANITAS SA DE SEGUROS
Consejero
Presidente
Representante
Vicepresidente
- Holden Dean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20738 , F 35, S 8, H M 117337, I/A 266 (31/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-68-28
Información de HOLDEN DEAN
Mostramos los datos de HOLDEN DEAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HOLDEN DEAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos