HODDS ROBERT GORDON
Informe ejecutivo de HODDS ROBERT GORDON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HODDS ROBERT GORDON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SKYLINE DEVELOPMENTS SL | Administrador Unico | 23/04/2019 | |
DUSTDEVILS ENDURO SL | Administrador Unico | 13/01/2016 |
VINCULACIONES DE HODDS ROBERT GORDON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HODDS ROBERT GORDON
Empresa: DUST DEVIL'S ADVENTURE HOLIDAYS SL
Liquidador
- Hodds Robert Gordon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4677, L 3585, F 142, S 8, H MA102507, I/A 3 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-29
Empresa: DUST DEVIL'S ADVENTURE HOLIDAYS SL
Administrador Unico
- Hodds Robert Gordon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4677, L 3585, F 142, S 8, H MA102507, I/A 3 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-29
Empresa: SKYLINE DEVELOPMENTS SL
Administrador Unico
- Hodds Robert Gordon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3279, L 2192, F 114, S 8, H MA 62514, I/A 4 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-29
Empresa: DUSTDEVILS ENDURO SL
Administrador Unico
- Hodds Robert Gordon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5471, L 4378, F 128, S 8, H MA131766, I/A 1 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-29
Empresa: DUST DEVIL'S ADVENTURE HOLIDAYS SL
Administrador Unico
- Hodds Robert Gordon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4677, L 3585, F 141, S 8, H MA102507, I/A 1 (11/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-29
Empresa: DUST DEVIL'S ADVENTURE HOLIDAYS SL
Socio Único
- Hodds Robert Gordon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4677, L 3585, F 141, S 8, H MA102507, I/A 1 (11/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-29
Información de HODDS ROBERT GORDON
Mostramos los datos de HODDS ROBERT GORDON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HODDS ROBERT GORDON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos