HOBBS MICHAEL
Informe ejecutivo de HOBBS MICHAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE HOBBS MICHAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABORATORIOS ABELLO SA | Apoderado | 10/02/2014 | 18/07/2024 |
MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 21/02/2014 | 09/07/2024 |
LABORATORIOS FROSST SA | Apoderado | 11/02/2014 | 29/12/2021 |
LABORATORIOS CHIBRET SA | Apoderado Solidario | 12/02/2014 | 29/12/2021 |
ORGANON SALUD SL | Apoderado | 07/02/2014 | 22/06/2021 |
VINCULACIONES DE HOBBS MICHAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HOBBS MICHAEL
Empresa: LABORATORIOS ABELLO SA
Apoderado
- Hobbs Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 60032, I/A 259 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Hobbs Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 60024, I/A 315 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: ORGANON SALUD SL
Apoderado
- Hobbs Michael
- Van Den Nouland Hans Maarten
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33865 , F 158, S 8, H M 267243, I/A 117 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-28
Empresa: MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Hobbs Michael
- Van Den Nouland Hans Maarten
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27969 , F 209, S 8, H M 60024, I/A 233 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Empresa: LABORATORIOS CHIBRET SA
Apoderado Solidario
- Hobbs Michael
- Van Den Nouland Hans Maarten
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17624 , F 25, S 8, H M 201539, I/A 86 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-28
Empresa: LABORATORIOS FROSST SA
Apoderado
- Hobbs Michael
- Van Den Nouland Hans Maarten
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26967 , F 162, S 8, H M 230693, I/A 74 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-28
Empresa: LABORATORIOS ABELLO SA
Apoderado
- Hobbs Michael
- Van Den Nouland Hans Maarten
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23453 , F 204, S 8, H M 60032, I/A 219 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-28
Empresa: LABORATORIOS BIOPAT SA
Apoderado
- Hobbs Michael
- Van Den Nouland Hans Maarten
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27191 , F 43, S 8, H M 267243, I/A 71 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-28
Información de HOBBS MICHAEL
Mostramos los datos de HOBBS MICHAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HOBBS MICHAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos