HITEM MARTINEZ LUNA
Informe ejecutivo de HITEM MARTINEZ LUNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HITEM MARTINEZ LUNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUNIPER JETTY SL | Administrador Unico | 30/07/2024 |
VINCULACIONES DE HITEM MARTINEZ LUNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HITEM MARTINEZ LUNA
Empresa: JUNIPER JETTY SL
Administrador Unico
- Hitem Martinez Luna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 614710, I/A 2 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-08
Empresa: ZURK ONYON SL
Administrador Unico
- Hitem Martinez Luna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42915 , F 78, S 8, H B 418815, I/A 5 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-08
Empresa: ZURK ONYON SL
Administrador Unico
- Hitem Martinez Luna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42915 , F 75, S 8, H B 418815, I/A 1 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-08
Información de HITEM MARTINEZ LUNA
Mostramos los datos de HITEM MARTINEZ LUNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HITEM MARTINEZ LUNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos