HITA MARTINEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de HITA MARTINEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HITA MARTINEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TERRANOVA PAPERS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/08/2024 | |
MB PAPELES ESPECIALES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/08/2024 | |
PAPELES ANOIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/08/2024 | |
MIQUEL Y COSTAS ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/08/2024 | |
MIQUEL Y COSTAS TECNOLOGIAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/08/2024 | |
MIQUEL Y COSTAS LOGISTICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/08/2024 | |
CLARIANA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/08/2024 | |
CELULOSA DE LEVANTE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/08/2024 | |
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/06/2024 | |
MIQUEL Y COSTAS Y MIQUEL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/04/2014 |
VINCULACIONES DE HITA MARTINEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HITA MARTINEZ ANTONIO
Empresa: TERRANOVA PAPERS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 400678, I/A 31 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Anglada Gomez Francesc
- Bigas De Llobet Joaquin
- Hita Martinez Antonio
- Masifern Valon Jose Maria
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 154395, I/A 39 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-08
Empresa: MB PAPELES ESPECIALES SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 14255, I/A 68 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-08
Empresa: PAPELES ANOIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Anglada Gomez Francesc
- Hita Martinez Antonio
- Jover Guirao Miriam
- Masifern Valon Jose Maria
- Sanchez Alcala Francisco
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 79643, I/A 80 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-08
Empresa: MIQUEL Y COSTAS LOGISTICA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Anglada Gomez Francesc
- Hita Martinez Antonio
- Masifern Valon Jose Maria
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 464471, I/A 14 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-08
Empresa: MIQUEL Y COSTAS LOGISTICA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Anglada Gomez Francesc
- Hita Martinez Antonio
- Masifern Valon Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 464471, I/A 14 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-08
Empresa: MIQUEL Y COSTAS TECNOLOGIAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Anglada Gomez Francesc
- Hita Martinez Antonio
- Masifern Valon Jose Maria
- Yann Philippe Michel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 266234, I/A 29 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-08
Empresa: CLARIANA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 26506, I/A 44 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-12
Empresa: CELULOSA DE LEVANTE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 3230, I/A 103 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-43
Empresa: MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hita Martinez Antonio
- Masifern Valon Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 85067, I/A 385 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-08
VER MAS ACTOS
Información de HITA MARTINEZ ANTONIO
Mostramos los datos de HITA MARTINEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HITA MARTINEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos