HITA LOPEZ MONTSERRAT
Informe ejecutivo de HITA LOPEZ MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HITA LOPEZ MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATRIMONIAL JARQUE SL | Liquidador | 31/05/2011 | 30/12/2013 |
PATRIMONIAL JARQUE SL | Administrador Unico | 31/05/2011 | |
BDN AUTOMOCION SL | Administrador Unico | 16/02/2009 | |
BDN AUTOMOCION SL | Liquidador | 16/02/2009 | 16/02/2009 |
VINCULACIONES DE HITA LOPEZ MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HITA LOPEZ MONTSERRAT
Empresa: PATRIMONIAL JARQUE SL
Liquidador
- Hita Lopez Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29546 , F 187, S 8, H B 154602, I/A 6 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-08
Empresa: PATRIMONIAL JARQUE SL
Liquidador
- Hita Lopez Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29546 , F 186, S 8, H B 154602, I/A 5 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-08
Empresa: PATRIMONIAL JARQUE SL
Administrador Unico
- Hita Lopez Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29546 , F 186, S 8, H B 154602, I/A 5 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-08
Empresa: BDN AUTOMOCION SL
Liquidador
- Hita Lopez Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34773 , F 220, S 8, H B 249601, I/A 4 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-08
Empresa: BDN AUTOMOCION SL
Administrador Unico
- Hita Lopez Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34773 , F 220, S 8, H B 249601, I/A 4 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-08
Información de HITA LOPEZ MONTSERRAT
Mostramos los datos de HITA LOPEZ MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HITA LOPEZ MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos