HINOJOSA VAZQUEZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de HINOJOSA VAZQUEZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HINOJOSA VAZQUEZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL ENVERO SIGLO XXI SL | Administrador Unico | 14/10/2020 | 19/09/2022 |
OLEASEVILLA FOODS SL | Administrador Unico | 20/08/2019 | 17/05/2021 |
OLEASEVILLA FOODS SL | Socio Unico | 20/08/2019 | 17/05/2021 |
VINCULACIONES DE HINOJOSA VAZQUEZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HINOJOSA VAZQUEZ JOSE ANTONIO
Empresa: EL ENVERO SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Hinojosa Vazquez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6929 , F 33, S 8, H SE127260, I/A 2 (19/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-41
Empresa: OLEASEVILLA FOODS SL
Administrador Unico
- Hinojosa Vazquez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6760 , F 101, S 8, H SE122905, I/A 3 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-41
Empresa: EL ENVERO SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Hinojosa Vazquez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6929 , F 31, S 8, H SE127260, I/A 1 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-41
Empresa: OLEASEVILLA FOODS SL
Administrador Unico
- Hinojosa Vazquez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6760 , F 100, S 8, H SE122905, I/A 1 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-41
Empresa: OLEASEVILLA FOODS SL
Socio Único
- Hinojosa Vazquez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6760 , F 100, S 8, H SE122905, I/A 1 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-41
Información de HINOJOSA VAZQUEZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de HINOJOSA VAZQUEZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HINOJOSA VAZQUEZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos